今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2015-03-06 |
-- |
|
董事会秘书 |
2022-06-07 |
-- |
|
副总经理 |
2022-06-07 |
-- |
|
审计部负责人 |
2024-05-20 |
-- |
|
财务总监 |
2024-09-25 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第7届董事会 起始日期:2024-05-20 终止日期:2027-05-19
|
|||
名誉董事长 |
2024-05-28 |
2027-05-19 |
|
董事长 |
2024-05-20 |
2027-05-19 |
|
非独立董事 |
2024-05-20 |
2027-05-19 |
|
非独立董事 |
2024-05-20 |
2027-05-19 |
|
非独立董事 |
2024-05-20 |
2027-05-19 |
|
非独立董事 |
2024-05-20 |
2027-05-19 |
|
独立董事 |
2024-05-20 |
2027-05-19 |
|
独立董事 |
2024-05-20 |
2027-05-19 |
|
独立董事 |
2024-05-20 |
2027-05-19 |
|
第6届董事会 起始日期:2021-04-19 终止日期:2024-05-19
|
|||
非独立董事 |
2020-08-06 |
2024-05-19 |
|
董事长 |
2020-08-06 |
2024-05-19 |
|
非独立董事 |
2020-08-06 |
2024-05-19 |
|
非独立董事 |
2020-08-06 |
2024-05-19 |
|
非独立董事 |
2020-08-06 |
2024-05-19 |
|
独立董事 |
2020-08-06 |
2024-05-19 |
|
独立董事 |
2020-08-06 |
2024-05-19 |
|
独立董事 |
2020-08-06 |
2024-05-19 |
|
第5届董事会 起始日期:2017-08-04 终止日期:2020-08-05
|
|||
董事 |
2017-08-04 |
2017-08-24 |
|
董事长 |
2017-08-04 |
2017-08-24 |
|
董事长 |
2017-09-28 |
2020-08-05 |
|
董事 |
2017-08-04 |
2020-08-05 |
|
代理董事长 |
2017-08-24 |
2017-09-28 |
|
董事 |
2017-08-04 |
2020-08-05 |
|
董事 |
2017-08-04 |
2020-08-05 |
|
董事 |
2017-09-28 |
2020-08-05 |
|
独立董事 |
2017-08-04 |
2020-08-05 |
|
独立董事 |
2017-08-04 |
2020-08-05 |
|
独立董事 |
2017-08-04 |
2020-08-05 |
|
第4届董事会 起始日期:2014-08-05 终止日期:2017-08-03
|
|||
非独立董事 |
2014-08-05 |
2017-08-03 |
|
董事长 |
2014-08-05 |
2017-08-03 |
|
非独立董事 |
2014-08-05 |
2017-08-03 |
|
非独立董事 |
2014-08-05 |
2017-08-03 |
|
非独立董事 |
2014-08-05 |
2017-08-03 |
|
独立董事 |
2014-08-05 |
2017-08-03 |
|
独立董事 |
2014-08-05 |
2017-08-03 |
|
独立董事 |
2014-08-05 |
2017-08-03 |
|
第3届董事会 起始日期:2011-08-06 终止日期:2013-05-13
|
|||
董事 |
2011-08-06 |
2014-08-04 |
|
董事长 |
2011-08-06 |
2014-08-05 |
|
董事 |
2011-08-06 |
2014-08-04 |
|
董事 |
2011-08-06 |
2014-08-04 |
|
董事 |
2011-08-06 |
2013-07-24 |
|
非独立董事 |
2013-09-26 |
2014-08-04 |
|
独立董事 |
2011-08-06 |
2014-08-04 |
|
独立董事 |
2011-08-06 |
2014-08-04 |
|
独立董事 |
2011-08-06 |
2014-08-04 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第7届监事会 起始日期:2024-05-20 终止日期:2027-05-19
|
|||
职工代表监事 |
2024-05-20 |
2027-05-19 |
|
监事会主席 |
2024-05-20 |
2027-05-19 |
|
股东代表监事 |
2024-05-20 |
2027-05-19 |
|
股东代表监事 |
2024-05-20 |
2027-05-19 |
|
第6届监事会 起始日期:2020-08-06 终止日期:2024-05-19
|
|||
股东代表监事 |
2020-08-06 |
2024-05-19 |
|
监事会主席 |
2020-08-06 |
2024-05-19 |
|
职工代表监事 |
2020-08-06 |
2024-05-19 |
|
职工代表监事 |
2020-08-06 |
2024-05-19 |
|
第5届监事会 起始日期:2017-08-04 终止日期:2020-08-05
|
|||
监事 |
2017-08-04 |
2020-08-05 |
|
监事会主席 |
2017-08-04 |
2020-08-05 |
|
职工代表监事 |
2017-08-04 |
2020-08-05 |
|
职工代表监事 |
2017-08-04 |
2020-08-05 |
|
第4届监事会 起始日期:2014-08-05 终止日期:2017-08-03
|
|||
监事会主席 |
2014-08-05 |
2017-08-03 |
|
股东代表监事 |
2014-08-05 |
2017-08-03 |
|
职工监事 |
2014-08-05 |
2017-08-03 |
|
职工监事 |
2014-08-05 |
2017-08-03 |
|
第3届监事会 起始日期:2011-08-06 终止日期:2013-09-26
|
|||
股东代表监事 |
2011-08-06 |
2013-09-26 |
|
监事会主席 |
2011-08-06 |
2013-09-26 |
|
职工监事 |
2011-08-06 |
2013-02-26 |
|
监事会主席 |
2013-09-26 |
2014-08-05 |
|
股东代表监事 |
2013-09-26 |
2014-08-04 |
|
职工代表监事 |
2013-02-26 |
2014-08-04 |
|
职工代表监事 |
2011-08-06 |
2014-08-04 |
↑返回页顶↑ |